- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-441_2016
- Item
- 2016-12-22
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Marcos Dias Mathies como Diretor de Extensão em substituição a Celson Roberto Canto Silva.
Direção Geral
393 resultados diretamente relacionados Excluir termos específicos
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Marcos Dias Mathies como Diretor de Extensão em substituição a Celson Roberto Canto Silva.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa João Luis Pereira Gomes como Diretor de Desenvolvimento Institucional em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Henrique Leonardi de Oliveira como Diretor de Gestão de Pessoas em substituição a Martha Helena Weizenmann.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Eloisa Solyszko Gomes como Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico em substituição a Juliana Prediger.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Rosângela Carvalho da Rosa como Chefe da Biblioteca Clóvis Vergara Marques deste Campus em substituição a Filipe Xerxeneski da Silveira.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fernanda Ottonelli Rossato como Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em substituição a Evandro Manara Miletto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o Renato Avellar de Albuquerque como Diretor de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milene Gehling Liska como Fiscal Administrativo Temporário do Contrato de Serviços Contínuos de Vigilância e Segurança Armada e Desarmada da Arsenal Segurança Privada LTDA em substituição a João Luis Pereira Gomes.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Leticia Noal Tagliari como Coordenadora de Secretaria e Gestão Acadêmica em substituição à Graciela da Silva Leites, que estará em gozo de férias.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Camila Lombard Pedrazza como Diretora de Desenvolvimento Institucional deste Campus em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Lucio Olimpio de Carvalho Vieira para exercer a função de Coordenador do
Curso Técnico em Química, em subsituição à Claudia do Nascimento Wyrvalski.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Elisabeth Ibi Frimm Krieger para a função de Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Patrícia de Morais Garcia como Diretora de Extensão deste Campus, em substituição ao servidor Celson Roberto Canto Silva, que estará em férias de 02 de janeiro a 14 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Suelena de Araújo Borges Horn para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical, em razão do gozo de férias do titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para exercer a função de Ordenador de Despesas deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Elenisse Camacho Mederos Torres como Chefe de gabinete deste Campus, em substituição ao servidor Emmanuel de Bem, no período de 02 de janeiro a 04 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Yuri Ferreira Machado para exercer o cargo de Diretor de Desenvolvimento Institucional de 16 de fevereiro de 2019 a 19 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Destitui Márcia Amaral Corrêa de Moraes da função de Ordenadora de despesas substituta e nomeia Fabio Yoshimitsu Okuyama para a função de Ordenador de despesas substituto.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designar a servidora CAROLINA KRUSE RAMOS para exercer a função de Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos deste
campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função, MILENA IVANOSKA DA ROSA SORIA.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt