- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-018_2019
- Item
- 2019/01/31
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Giandra Volpato da função de Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
19 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Giandra Volpato da função de Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Coordenador do Curso Técnico em Química, em substituição à servidora Claudia do Nascimento Wyrvalski, no período de 04 de fevereiro de 2019 a 18 de fevereiro de 2019.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva para a função de Coordenador do Curso Técnico em Biotecnologia.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Elisabeth Ibi Frimm Krieger da função de Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Simone Caterina Kapusta para a função de Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Janaína Ferreira Viegas como Coordenadora Adjunta de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em substituição ao servidor Anderson Rodrigues Corrêa, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Anderson Rodrigues Corrêa como Coordenador de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em substituição à
servidora Juliana Prediger, no período de 15 a 16 de fevereiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria para exercer o cargo de Diretora de Administração deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular do cargo, Carolina Kruse Ramos.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia a servidora Carolina Kruse Ramos, Tecnóloga em Processos Gerenciais do IFRS, para o cargo de Diretora de Administração deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Fabrício Sobrosa Affeldt, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, do cargo de Diretor de Administração deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Liliane Madruga Prestes como Coordenadora Adjunta de Ensino.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Rejane Maria Cunha Mattos como Gestora das Relações com o Mundo do Trabalho.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Rejane Maria Cunha Mattos da função de Coordenadora Adjunta de Ensino.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Márcia Häfele Islabão Franco como Coordenadora da Área Acadêmica de Informática e Tecnologia da Informação.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Liliane Dufau da Silva para exercer a função de Coordenadora da Área de Matemática, Estatística e Física.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Claudia Schreiner como Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical em substituição Audrea da Costa Martins.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Marlon Eduardo da Silva como Gestor Financeiro e Antônio Claito Dias de Oliveira como seu substituto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Luísa Gil Almeida como Coordenadora de Orçamento e Finanças.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor Técnico Administrativo do IFRS, Marlon Eduardo da Silva, da função de Coordenador de Orçamentos e Finanças, deste Campus.
Direção Geral