Designa os servidores Ângelo Cássio Magalhães Horn e Cassiano Pamplona Lisboa para exercerem a função de Coordenador do Curso Superior de Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química em substituição à servidora Karin Tallini, que estará em gozo de férias no período de 21/01/2019 a 15/02/2019.
Designa ALINE MARTINS DISCONSI como Diretora de Ensino no período de 23 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, em razão do afastamento do titular da função
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste Campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 08 de janeiro de 2018 a 21 de janeiro de 2018.
Designa a servidora Alessandra Nejar Bruno como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 16 a 27 de julho de 2018.
Designa o servidor Sérgio Augusto Letizia Garcia como Coordenador do Curso Técnico em Segurança do Trabalho deste Campus, em substituição à servidora Bianca Smith Pilla, que estará em férias de 16 a 27 de julho de 2018.