DESIGNAR a servidora JULIANA SCHIMITT DE NONOHAY para a função de Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia, no período de 08/07/2019 a 26/07/2019, em substituição ao servidor PAULO ARTUR KONZEN XAVIER DE MELLO E SILVA, que estará em Férias nesse período.
Designar o servidor JULIANA PREDIGER para exercer a função de Coordenadora de Assistência Estudantil deste campus em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Designa Fabiano Giacomazzi de Almeida para exercer a função de Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
DISPENSAR a servidora SUELENA DE ARAÚJO BORGES HÖRN, Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, da função de Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical.
Designa a servidora CLARICE MONTEIRO ESCOTT, Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, para a função de Coordenadora do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica.
Designa a servidora Verônica Gobbo para exercer a função de Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função
Designa Cláudio Boezzio de Araújo Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Designa KARIN TALLINI para exercer, em substituição, a função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza , entre os dias 13/01/2020 a 24/01/2020, em razão do afastamento legal da titular da função e de sua substituta legal.
Designa a servidora Andréa Ribeiro Gonçalves Leal, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, para a Função de Coordenadora do Curso Técnico em Administração – modalidade PROEJA, deste Campus.
Designa a servidora Jaqueline Rosa da Cunha para exercer o cargo de Coordenadora do Curso Técnico em Administração – modalidade PROEJA deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função, Andréa Ribeiro Gonçalves Leal.
Designa o servidor Leonardo Afonso de Farias para exercer o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, André Peres.