- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-2023-370_2023
- Item
- 2023-12-06
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Juliane Ronange Silva Paim como substituta interina da função de Coordenação da Biblioteca em caráter interino.
Karin Tallini
391 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Juliane Ronange Silva Paim como substituta interina da função de Coordenação da Biblioteca em caráter interino.
Karin Tallini
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa KARIN TALLINI para exercer, em substituição, a função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza , entre os dias 13/01/2020 a 24/01/2020, em razão do afastamento legal da titular da função e de sua substituta legal.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Patrícia de Morais Garcia para exercer a função de Diretora de Extensão em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular do cargo.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Janaina Ferreira Viegas para a função de Coordenadora de Assistência Estudantil em caráter interino.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Adriana de Farias Ramos para exercer a função de substituta da Gerência de Laboratórios.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ALINE MARTINS DISCONSI como Diretora de Ensino no período de 23 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, em razão do afastamento do titular da função
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Sergio Wesner Viana para exercer a função de Coordenador Adjunto do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Portaria 366/2023 - sem efeito
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Timóteo Alberto Peters Lange como Coordenador do Curso Técnico em Redes de Computadores em caráter interino.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Sérgio Wesner Viana da função de Coordenador Adjunto do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Regina Felisberto como Coordenadora do Curso Técnico em Química em caráter interino.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Nara Regina Atz como Coordenadora do Curso Técnico em Química em caráter interino.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa NARA REGINA ATZ Coordenadora do Curso Técnico em Química em razão do gozo de férias da titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Cláudio Boezzio de Araújo Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Luiz Felipe Velho como Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente em caráter interino.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa IOLI GEWEHR WIRTH Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Marla Barbosa Assumpção da função de Diretora de Extensão eventual.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Iara Elisabeth Schneider para exercer a função de Chefe de Gabinete em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Alice da Silva Castro Souto para a função de Coordenadora de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Aline Martins Disconsi como Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico.
Direção Geral