Designa a servidora, Técnico em Contabilidade do IFRS, Luísa Gil Almeida, como Coordenadora de Orçamento e Finanças deste Campus em substituição ao servidor, Técnico em Contabilidade, Marlon Eduardo da Silva, que estará em gozo de férias de 09 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017.
Designa a Banca Examinadora que efetuará o Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto das áreas de Administração e Economia deste Campus.
Designa como Fiscal Administrativo do Contrato de Serviços Contínuos de Vigilância e Segurança Armada e Desarmada da empresa Arsenal Segurança Privada LTDA para o IFRS Campus Porto Alegre, a servidora Milene Gehling Liska no período de 19 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018.
Designa o servidor Yuri Ferreira Machado como Diretor de Desenvolvimento Institucional deste Campus, em substituição à servidora Márcia Amaral Corrêa de Moraes, que estará em férias de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Designa Sérgio Wesner Viana como Coordenador Local do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) em caráter interino.
Revoga a portaria nº 257 de 29 de agosto de 2017, que designou a servidora Eloisa Solyszko Gomes para exercer o cargo de Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função, Juliana Prediger.
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Coordenador do Curso Técnico em Química, em substituição à servidora Claudia do Nascimento Wyrvalski, no período de 04 de fevereiro de 2019 a 18 de fevereiro de 2019.
Interrompe, a partir de 12 de janeiro de 2017, a designação do servidor do IFRS Campus Porto Alegre, Marcos Dias Mathies, como Diretor de Extensão deste Campus em substituição ao Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Celson Roberto Canto Silva, que estará em gozo de férias de 02 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2017.