- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-351_2016
- Pièce
- 2016-09-08
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Aline Martins Disconsi como Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico.
Sans titre
300 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Aline Martins Disconsi como Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Elias Morais Pereira como Diretor de Tecnologia da Informação deste Campus em substituição a Alex Adair Vargas Cardoso.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor Adriano Rodrigues José.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Márcia Häfele Islabão Franco.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Filipe Xerxeneski da Silveira.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Martha Helena Weizenmann e Fabrício Sobrosa Affeldt.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas deste Campus em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Eliana Vaz Huber.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fabiana Bonato Goncalves como Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio em substituição à Joice Sacchini Miotto.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Adriana Mariano Pedroso como Chefe de Gabinete em substituição Renato Avellar de Albuquerque.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Audrea da Costa Martins.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flavia Helena Conrado Rossato como Diretora de Desenvolvimento Institucional em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Nisia Gomes Fischer como Diretora de Tecnologia da Informação em substituição a Alex Adair Vargas Cardoso.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Márcia Amaral Corrêa de Moraes.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Anderson Rodrigues Corrêa.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Celson Roberto Canto Silva.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Marcelo Augusto Rauh Schmitt para exercer a função de Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 02 de janeiro de 2019 e 11 de janeiro de 2019.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Marina Wohlke Cyrillo para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Administração, em razão do gozo de férias concomitante do titular e substituto eventual, no período de 07 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019.
Sans titre