- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-433_2016
- Item
- 2016-12-19
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Mário Alex Pedersen como Coordenador do Curso Técnico em Contabilidade.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Mário Alex Pedersen como Coordenador do Curso Técnico em Contabilidade.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Marina Wohlke Cyrillo para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Administração, em razão do gozo de férias concomitante do titular e substituto eventual, no período de 07 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Hafele Islabão Franco para exercer a função de Coordenadora do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 25 de janeiro de 2019 e 13 de fevereiro de 2019.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa as servidoras Daniela Soares Rodrigues e Fernanda Ottonelli Rossato responsáveis pela Secretaria de Pós-Graduação do Campus Porto Alegre do IFRS.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Marcelo Augusto Rauh Schmitt para exercer a função de Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 02 de janeiro de 2019 e 11 de janeiro de 2019.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Tiane Pacheco Lovatel como Coordenadora Geral do Ensino deste Campus em substituição à Denise Luzia Wolff.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Leonardo Afonso de Farias para exercer o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, André Peres.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria para exercer o cargo de Diretora de Administração deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, Fabrício Sobrosa Affeldt.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designar a Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Josiane Carolina Soares Ramos do Amaral para exercer a função de Coordenadora do Mestrado Profissional em Informática na Educação deste Campus.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, André Peres para exercer a função de Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação deste Campus.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, André Rosa Martins, como Coordenador do Curso Técnico em Panificação, deste Campus.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Clarissa de Godoy Menezes para a função de Supervisora do Espaço Prelúdio.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Andrea Bordin Schumacher, professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, como Coordenadora do Curso Técnico em Panificação, deste Campus.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Nara Regina Atz para a coordenação da Área de Química.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Cristina Simões da Costa para a coordenação da Área de Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Bianca Smith Pilla, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, para a Função de
Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Antônio Marcos Soares Borges para a coordenação da Área de Direito.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Maria Claudia Kirsch Bissigo, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, da função de Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Márcia Loureiro da Cunha para a coordenação da Área de Matemática, Estatística e Física.
Sem título