- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-433_2016
- Pièce
- 2016-12-19
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Mário Alex Pedersen como Coordenador do Curso Técnico em Contabilidade.
Sans titre
305 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Mário Alex Pedersen como Coordenador do Curso Técnico em Contabilidade.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Marina Wohlke Cyrillo para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Administração, em razão do gozo de férias concomitante do titular e substituto eventual, no período de 07 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Hafele Islabão Franco para exercer a função de Coordenadora do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 25 de janeiro de 2019 e 13 de fevereiro de 2019.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa as servidoras Daniela Soares Rodrigues e Fernanda Ottonelli Rossato responsáveis pela Secretaria de Pós-Graduação do Campus Porto Alegre do IFRS.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Marcelo Augusto Rauh Schmitt para exercer a função de Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 02 de janeiro de 2019 e 11 de janeiro de 2019.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Tiane Pacheco Lovatel como Coordenadora Geral do Ensino deste Campus em substituição à Denise Luzia Wolff.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Leonardo Afonso de Farias para exercer o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, André Peres.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria para exercer o cargo de Diretora de Administração deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, Fabrício Sobrosa Affeldt.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designar a Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Josiane Carolina Soares Ramos do Amaral para exercer a função de Coordenadora do Mestrado Profissional em Informática na Educação deste Campus.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, André Peres para exercer a função de Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação deste Campus.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, André Rosa Martins, como Coordenador do Curso Técnico em Panificação, deste Campus.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Clarissa de Godoy Menezes para a função de Supervisora do Espaço Prelúdio.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Andrea Bordin Schumacher, professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, como Coordenadora do Curso Técnico em Panificação, deste Campus.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Nara Regina Atz para a coordenação da Área de Química.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Cristina Simões da Costa para a coordenação da Área de Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Bianca Smith Pilla, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, para a Função de
Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Antônio Marcos Soares Borges para a coordenação da Área de Direito.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Maria Claudia Kirsch Bissigo, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, da função de Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Márcia Loureiro da Cunha para a coordenação da Área de Matemática, Estatística e Física.
Sans titre