- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-438_2016
- Item
- 2016-12-21
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Ângela Flach.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Ângela Flach.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Marla Barbosa Assumpção.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Tiane Pacheco Lovatel como Coordenadora Geral do Ensino deste Campus em substituição à Denise Luzia Wolff.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas deste Campus em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Tanisi Pereira de Carvalho.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Elias Morais Pereira.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Thais Carlesso Dutra da Silva para exercer o cargo de Coordenadora de Compras e Licitações, em substituição à servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria, que estará em gozo de férias de 11 de dezembro de 2017 a 15 de dezembro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor André Rosa Martins.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Martha Helena Weizenmann e Fabrício Sobrosa Affeldt.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela e remarca as férias de Milene Gehling Liska
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias da servidora Iara Elizabeth Schneider.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Filipe Xerxeneski da Silveira.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Márcia Häfele Islabão Franco.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ALINE MARTINS DISCONSI como Diretora de Ensino no período de 23 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, em razão do afastamento do titular da função
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa NARA REGINA ATZ Coordenadora do Curso Técnico em Química em razão do gozo de férias da titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor Adriano Rodrigues José.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Elias Morais Pereira como Diretor de Tecnologia da Informação deste Campus em substituição a Alex Adair Vargas Cardoso.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Aline Martins Disconsi como Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico.
Direção Geral