- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-375_2016
- Item
- 2016-09-27
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Marisa Dutra Paz como Coordenadora do Núcleo de Estágios .
Direção Geral
1076 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Marisa Dutra Paz como Coordenadora do Núcleo de Estágios .
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Homologa avaliação de desempenho
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a Banca Examinadora que efetuará o Processo Seletivo simplificado para contratação de Professor Substituto da Área/Disciplina de Informática/Redes de Computadores, no IFRS – Campus Porto Alegre, de acordo com o Edital Nº 059/2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa os coordenadores da Comissão Permanente de Gestão de Resíduos (CPGR).
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa comissão para avaliar o estágio probatório de IOLI GEWEHR WIRTH, Professora do EBBT
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Comissão para reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Panificação.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Retifica a Portaria 349/2016, que designa servidores para constituir Comissão de Sindicância Investigativa.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa comissão para avaliar o estágio probatório de RAFAEL SILVEIRA PERES, Professor do EBBT
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Carmem Haab Lutte Cavalcante, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, para a
Função de Coordenadora do Curso Técnico em Contabilidade.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Juliane Ronange Silva Paim como Chefe da Biblioteca Clóvis Vergara Marques substituição a Filipe Xerxeneski da Silveira.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Comissão de Heteroidentificação de Candidatos Autodeclarados Negros do Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor Mário Alex Pedersen, Professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, da Função de
Coordenador do Curso Técnico em Contabilidade.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flavia Helena Conrado Rossato como Fiscal Administrativo do Contrato de Serviços Terceirizados de Recepcionista em substituição ao servidor Douglas Neves Ricalde.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa KARIN TALLINI para exercer, em substituição, a função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza , entre os dias 13/01/2020 a 24/01/2020, em razão do afastamento legal da titular da função e de sua substituta legal.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa os membros para a Comissão de Aferição de Veracidade da Autodeclaração no âmbito IFRS
Campus Porto Alegre.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Márcia Häfele Islabão Franco.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a comissão que irá organizar a Formação Pedagógica
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa os membros que constituirão o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) no IFRS Campus Porto Alegre.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Autoriza Julio Xandro Heck a conduzir, em serviço, o veículo oficial.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ALINE MARTINS DISCONSI como Diretora de Ensino no período de 23 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, em razão do afastamento do titular da função
Marcelo Augusto Rauh Schmitt