- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-351_2016
- Item
- 2016-09-08
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Aline Martins Disconsi como Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Aline Martins Disconsi como Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Elias Morais Pereira como Diretor de Tecnologia da Informação deste Campus em substituição a Alex Adair Vargas Cardoso.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor Adriano Rodrigues José.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Márcia Häfele Islabão Franco.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Filipe Xerxeneski da Silveira.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Martha Helena Weizenmann e Fabrício Sobrosa Affeldt.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas deste Campus em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Eliana Vaz Huber.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fabiana Bonato Goncalves como Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio em substituição à Joice Sacchini Miotto.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Adriana Mariano Pedroso como Chefe de Gabinete em substituição Renato Avellar de Albuquerque.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flavia Helena Conrado Rossato como Diretora de Desenvolvimento Institucional em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Nisia Gomes Fischer como Diretora de Tecnologia da Informação em substituição a Alex Adair Vargas Cardoso.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Márcia Amaral Corrêa de Moraes.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Anderson Rodrigues Corrêa.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Celson Roberto Canto Silva.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Marcelo Augusto Rauh Schmitt para exercer a função de Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 02 de janeiro de 2019 e 11 de janeiro de 2019.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Marina Wohlke Cyrillo para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Administração, em razão do gozo de férias concomitante do titular e substituto eventual, no período de 07 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela e interrompe férias de servidoras, nos termos do artigo 80 da Lei 8.112/90.
Sem título