- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-002_2017
- Item
- 2017-01-02
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milena Ivanoska da Rosa Soria como Diretora de Administração em substituição a Fabrício Sobrosa Affeldt.
Direção Geral
84 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milena Ivanoska da Rosa Soria como Diretora de Administração em substituição a Fabrício Sobrosa Affeldt.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Patrícia de Morais Garcia como Diretora de Extensão deste Campus, em substituição ao servidor Celson Roberto Canto Silva, que estará em férias de 02 de janeiro a 14 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Elenisse Camacho Mederos Torres como Chefe de gabinete deste Campus, em substituição ao servidor Emmanuel de Bem, no período de 02 de janeiro a 04 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Revoga a portaria 377 e designa outras servidoras para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA CAROLINA COLLA como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS, em caráter interino
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe a designação de Renato Avellar de Albuquerque como Diretor de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Anderson Rodrigues Correa como Diretor de Ensino em substituição Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Suelena de Araújo Borges Horn para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical, em razão do gozo de férias do titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fabiana Bonato Goncalves como Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio em substituição à Joice Sacchini Miotto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Anderson Rodrigues Correa como Coordenador Geral de Ensino em substituição a Adriano Rodrigues Jose.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para exercer a função de Ordenador de Despesas deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Adriana Mariano Pedroso como Chefe de Gabinete em substituição Renato Avellar de Albuquerque.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a Ana Lúcia Barbieri como Coordenadora de Administração de Pessoal em substituição a Henrique Leonardi de Oliveira.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe, a partir de 15 de janeiro de 2017, a designação do servidor do IFRS, Anderson Rodrigues Correa como Diretor de Ensino deste Campus em substituição ao professor ensino básico, técnico e tecnológico do IFRS, Fabio Yoshimitsu Okuyama, que estará em gozo de férias de 26 de dezembro a 03 de fevereiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora do IFRS, Graciela da Silva Leites como Diretora de Ensino deste Campus, a partir de 16 de janeiro de 2016, em substituição ao professor ensino básico, técnico e tecnológico do IFRS, Fabio Yoshimitsu Okuyama, que estará em gozo de férias de 26 de dezembro a 03 de fevereiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora, Técnico em Contabilidade do IFRS, Luísa Gil Almeida, como Coordenadora de Orçamento e Finanças deste Campus em substituição ao servidor, Técnico em Contabilidade, Marlon Eduardo da Silva, que estará em gozo de férias de 09 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe, a partir de 12 de janeiro de 2017, a designação do servidor do IFRS Campus Porto Alegre, Marcos Dias Mathies, como Diretor de Extensão deste Campus em substituição ao Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Celson Roberto Canto Silva, que estará em gozo de férias de 02 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor, Tecnólogo em Gestão Ambiental do IFRS, Carlos Eduardo Saraiva Mauer, a partir de 12 de janeiro de 2017, como Diretor de Extensão deste Campus em substituição ao Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Celson Roberto Canto Silva, que estará em gozo de férias de 02 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe a partir de 23 de janeiro de 2017, a designação da Técnico em Contabilidade do IFRS, Luísa Gil Almeida como Coordenadora de Orçamento e Finanças deste Campus em substituição ao Técnico em Contabilidade do IFRS, Marlon Eduardo da Silva, que estará em gozo de férias de 09 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017.
Direção Geral