- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-036_2017
- Item
- 2017-02-08
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Marlon Eduardo da Silva como Gestor Financeiro e Antônio Claito Dias de Oliveira como seu substituto.
Direção Geral
958 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Marlon Eduardo da Silva como Gestor Financeiro e Antônio Claito Dias de Oliveira como seu substituto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Luísa Gil Almeida como Coordenadora de Orçamento e Finanças.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor Técnico Administrativo do IFRS, Marlon Eduardo da Silva, da função de Coordenador de Orçamentos e Finanças, deste Campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia a servidora Carolina Kruse Ramos, Tecnóloga em Processos Gerenciais do IFRS, para o cargo de Diretora de Administração deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Fabrício Sobrosa Affeldt, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, do cargo de Diretor de Administração deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Eloisa Solyszko Gomes para exercer o cargo de Coordenadora do setor de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função, Juliana Prediger.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Coordenador do Curso Técnico em Química, em substituição à servidora Claudia do Nascimento Wyrvalski, no período de 04 de fevereiro de 2019 a 18 de fevereiro de 2019.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Revoga a portaria nº 257 de 29 de agosto de 2017, que designou a servidora Eloisa Solyszko Gomes para exercer o cargo de Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual
da titular da função, Juliana Prediger.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva para a função de Coordenador do Curso Técnico em Biotecnologia.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Liliane Dufau da Silva da função de Coordenadora da Área de Matemática, Estatística e Física.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Giandra Volpato da função de Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Cínara dos Santos Costa para exercer o cargo de Coordenadora de Gestão Acadêmica, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, Adriano Rodrigues José.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Gleide Penha de Oliveira como Coordenadora do Curso Técnico em Secretariado, Campus Porto Alegre, em
substituição à servidora Luciana Sauer Fontana, que estará em férias de 05 de janeiro a 03 de
fevereiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Revoga a portaria nº 001 de 02 de janeiro de 2018, que designou Marlon Eduardo da Silva como Diretor de Administração deste Campus em substituição ao professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Fabrício Sobrosa Affeldt, que estará em gozo de férias de 31 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Suelena de Araújo Borges Horn para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical, em razão do gozo de férias do titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste Campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 08 de janeiro de 2018 a 21 de janeiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Graciela da Silva Leites como Diretora de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Sonia Beatriz Silveira Alves como Coordenadora do Curso Técnico em Contabilidade em substituição à Carmem Haab Lutte Cavalcante.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Karin Tallini para a função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Cassiano Pamplona Lisboa da função de Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza.
Direção Geral