- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-077_2019
- Pièce
- 2019-04-05
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Milena Ivanoska da Rosa Soria do cargo de Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos.
Sans titre
305 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Milena Ivanoska da Rosa Soria do cargo de Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milene Gehling Liska para o cargo de Coordenadora de Infraestrutura, Manutenção, Projetos e Logística.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Cláudio Boezzio de Araújo do cargo de Coordenador de Infraestrutura, Manutenção, Projetos e Logística.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milene Gehling Liska para o cargo de Coordenadora de Infraestrutura, Manutenção, Projetos e Logística.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Tiane Pacheco Lovatel para exercer o cargo de Coordenadora de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Lenon Gomes Medeiros para exercer a função de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos em circunstância de impedimento legal e eventual do titular.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Camila Lombard Pedrazza da função de Coordenadora de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flávia Helena Conrado Rossato para a função de Coordenadora de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Suelena de Araújo Borges Horn para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical, em razão do gozo de férias do titular da função.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Marcelo Augusto Rauh Schmitt para exercer a função de Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 02 de janeiro de 2019 e 11 de janeiro de 2019.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Marina Wohlke Cyrillo para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Administração, em razão do gozo de férias concomitante do titular e substituto eventual, no período de 07 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Hafele Islabão Franco para exercer a função de Coordenadora do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 25 de janeiro de 2019 e 13 de fevereiro de 2019.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Clarissa de Godoy Menezes para a função de Supervisora do Espaço Prelúdio.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Renata Dias Silveira para a coordenação da Área de Ciências Ambientais.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Carla Rosangela Wachhloz para a coordenação da Área de Ciências Contábeis e Finanças.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ângelo Cássio Magalhães Horn para a coordenação da Área de Ciências Biológicas e Biotecnologia.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Tanisi Pereira de Carvalho para a coordenação da Área de Informática.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Maria Amélia Benincá de Farias para a coordenação da Área de Música e Artes.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Antônio Marcos Soares Borges para a coordenação da Área de Direito.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Marina Wohlke Cyrillo para a coordenação da Área de Administração, Turismo e Economia.
Sans titre