- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-071_2018
- Item
- 2018-03-06
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de José Luiz Rodrigues.
Direção Geral
140 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de José Luiz Rodrigues.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, dos servidores abaixo nomeados.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, dos servidores abaixo nomeados.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor Ricardo Costa da Rosa.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Milena Ivanoska da Rosa Sória
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste Campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 08 de janeiro de 2018 a 21 de janeiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Graciela da Silva Leites como Diretora de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Sonia Beatriz Silveira Alves como Coordenadora do Curso Técnico em Contabilidade em substituição à Carmem Haab Lutte Cavalcante.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Camila Lombard Pedrazza como Diretora de Desenvolvimento Institucional em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Gabriela Fernanda Cé Luft como Coordenadora do Curso Técnico em Transações Imobiliárias em substituição a Cássio Silva Moreira.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Glécia dos Santos Labrea.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Renata Geni Barbosa como Fiscal Técnica substituta do Contrato de Prestação de Serviços de Alimentação e Produção
e Distribuição de Refeições no Restaurante Acadêmico.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Marlon Eduardo da Silva como Diretor de Administração em substituição a Fabrício Sobrosa Affeldt.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Maria Amélia Benincá de Farias como Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical em substituição ao servidor Pablo Alberto Lanzoni.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Marcelo Mallet Siqueira Campos, Claudia Schreiner e Fernanda Krüger Garcia.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Thais Carlesso Dutra da Silva para exercer o cargo de Coordenadora de Compras e Licitações, em substituição à servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria, que estará em gozo de férias de 11 de dezembro de 2017 a 15 de dezembro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor André Rosa Martins.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias da servidora Iara Elizabeth Schneider.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, das servidoras Aline Ferraz da Silva e Renata Trindade Severo.
Direção Geral