- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-017_2018
- Pièce
- 2018/1/09
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Milena Ivanoska da Rosa Sória
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Milena Ivanoska da Rosa Sória
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste Campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 08 de janeiro de 2018 a 21 de janeiro de 2018.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Graciela da Silva Leites como Diretora de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Sonia Beatriz Silveira Alves como Coordenadora do Curso Técnico em Contabilidade em substituição à Carmem Haab Lutte Cavalcante.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Camila Lombard Pedrazza como Diretora de Desenvolvimento Institucional em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Gabriela Fernanda Cé Luft como Coordenadora do Curso Técnico em Transações Imobiliárias em substituição a Cássio Silva Moreira.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Glécia dos Santos Labrea.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Renata Geni Barbosa como Fiscal Técnica substituta do Contrato de Prestação de Serviços de Alimentação e Produção
e Distribuição de Refeições no Restaurante Acadêmico.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Marlon Eduardo da Silva como Diretor de Administração em substituição a Fabrício Sobrosa Affeldt.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Maria Amélia Benincá de Farias como Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical em substituição ao servidor Pablo Alberto Lanzoni.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Marcelo Mallet Siqueira Campos, Claudia Schreiner e Fernanda Krüger Garcia.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Thais Carlesso Dutra da Silva para exercer o cargo de Coordenadora de Compras e Licitações, em substituição à servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria, que estará em gozo de férias de 11 de dezembro de 2017 a 15 de dezembro de 2017.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor André Rosa Martins.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, das servidoras Aline Ferraz da Silva e Renata Trindade Severo.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Cínara dos Santos Costa.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Professor EBTT do IFRS Lucio Olimpio de Carvalho Vieira como Coordenador do Curso Técnico em Química deste Campus, em substituição à Professora EBTT do IFRS Claudia do Nascimento Wyrvalski, que estará em férias de 25 de setembro a 30 de setembro de 2017.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora do IFRS Fabiana Bonato Gonçalves como Coordenadora Adjunta de Ensino deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS Anderson Rodrigues Corrêa, que estará em gozo de férias de 25 de setembro de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, dos servidores abaixo arrolados.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Lisandra Junges Slavinski como Coordenadora Geral de Ensino deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS Adriano Rodrigues José, que estará em gozo de férias de 25 de setembro de 2017 a 06 de outubro de 2017.
Sans titre