Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para exercer a função de Ordenador de Despesas deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Revoga a portaria nº 001 de 02 de janeiro de 2018, que designou Marlon Eduardo da Silva como Diretor de Administração deste Campus em substituição ao professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Fabrício Sobrosa Affeldt, que estará em gozo de férias de 31 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018.
Designa a servidora Gleide Penha de Oliveira como Coordenadora do Curso Técnico em Secretariado, Campus Porto Alegre, em substituição à servidora Luciana Sauer Fontana, que estará em férias de 05 de janeiro a 03 de fevereiro de 2018.
Designa a servidora Cínara dos Santos Costa para exercer o cargo de Coordenadora de Gestão Acadêmica, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, Adriano Rodrigues José.
Interrompe, a partir de 15 de janeiro de 2017, a designação do servidor do IFRS, Anderson Rodrigues Correa como Diretor de Ensino deste Campus em substituição ao professor ensino básico, técnico e tecnológico do IFRS, Fabio Yoshimitsu Okuyama, que estará em gozo de férias de 26 de dezembro a 03 de fevereiro de 2017.
Designa a servidora do IFRS, Graciela da Silva Leites como Diretora de Ensino deste Campus, a partir de 16 de janeiro de 2016, em substituição ao professor ensino básico, técnico e tecnológico do IFRS, Fabio Yoshimitsu Okuyama, que estará em gozo de férias de 26 de dezembro a 03 de fevereiro de 2017.
Revoga a portaria nº 370 de 22 de novembro de 2017, que designou os membros para a Comissão de Aferição de Veracidade da Autodeclaração no âmbito IFRS Campus Porto Alegre.
Designa a servidora, Técnico em Contabilidade do IFRS, Luísa Gil Almeida, como Coordenadora de Orçamento e Finanças deste Campus em substituição ao servidor, Técnico em Contabilidade, Marlon Eduardo da Silva, que estará em gozo de férias de 09 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017.
Designa a Banca Examinadora que efetuará o Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto das áreas de Administração e Economia deste Campus.
Designa como Fiscal Administrativo do Contrato de Serviços Contínuos de Vigilância e Segurança Armada e Desarmada da empresa Arsenal Segurança Privada LTDA para o IFRS Campus Porto Alegre, a servidora Milene Gehling Liska no período de 19 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018.