- BR RSIFRSPOA POA-DG-ED-2018-006_2018
- Item
- 2018-3-14
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET CONEXÕES DE SABERES
Direção Geral
82 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET CONEXÕES DE SABERES
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS EM EXPOR E COMERCIALIZAR PRODUTOS DE ARTESANATOS E OUTROS ARTIGOS NO 2º SEMINÁRIO SAINDO DAS CAIXAS DO IFRS CAMPUS PORTO ALGRE
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Aprova prorrogação da data de afastamento para estudos de Karen Selbach Borges.
Conselho do Campus Porto Alegre
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Fabrício Sobrosa Affeldt, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, do cargo de Diretor de Administração deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Autoriza o (a) servidor (a) Elisabeth Ibi Frimm Krieger a conduzir, em serviço, os veículos oficiais de posse deste Campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Deise Leite Bittencourt Friedrich.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a Banca Examinadora que efetuará o Processo Seletivo simplificado para contratação de Professor Substituto da Área de Botânica, no IFRS – Campus Porto Alegre, de acordo com o Edital nº 04/2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Concede Progressão por Mérito Profissional à servidora Assistente em Administração do IFRS Campus Porto Alegre, Suzana Prestes de Oliveira, da Classe D, padrão 405, para a Classe D, padrão 406, a contar de 25 de fevereiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Concede Progressão por Mérito Profissional à servidora Assistente de Aluno do IFRS Campus Porto Alegre, Leticia Noal Tagliari, da Classe C, padrão 405, para a Classe C, padrão 406, a contar de 01 de março de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor Walter Karwatzki Chagas.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Art. 1º DESIGNAR a servidora MILENA IVANOSKA DA ROSA SORIA, matrícula SIAPE nº 2053671, para atuar como Pregoeira do IFRS Campus Porto Alegre no RDC Eletrônico nº 05/2018, Processo nº 23368.002604/2018-64.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Liliane Dufau da Silva para exercer a função de Coordenadora da Área de Matemática, Estatística e Física.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Concede progressão funcional à Milene Gehling Liska.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa servidores para constituir Comissão de Sindicância Investigativa para apurar os fatos relacionados ao desaparecimento de equipamentos.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Rejane Maria Cunha Mattos da função de Coordenadora Adjunta de Ensino.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor do IFRS, João Adriano Muller Pereira Müller, a partir de 01 de fevereiro de 2017, como Coordenador de Infraestrutura e Transporte deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS, João Luis Pereira Gomes, que estará em gozo de férias de 01 de fevereiro de 2017 a 02 de março de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa os servidores para constituírem a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório de Deise Leite Bittencourt Friedrich.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa membros da Comissão de Seleção de propostas para instalação de empreendimentos inovadores de base tecnológica na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica na modalidade PRÉ-INCUBAÇÃO.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Maria Lourdes Parisotto como Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em substituição a Evandro Manara Miletto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Autoriza Marcelo Augusto Rauh Schmitt a conduzir, em serviço, os veículos oficiais.
Direção Geral