- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-2022-012_2022
- Item
- 2022-01-04
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Letícia Noal Tagliari da função de Coordenadora Substituta de Registros Estudantis.
Fabrício Sobrosa Affeldt
391 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Letícia Noal Tagliari da função de Coordenadora Substituta de Registros Estudantis.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Anderson Rodrigues Correa como Coordenador Geral de Ensino em substituição a Adriano Rodrigues Jose.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para exercer a função de Ordenador de Despesas deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Pedro Lacerda Keller para exercer a função de Coordenador de Registros Estudantis em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ademir Gauterio Troina Junio como Diretor de Administração Interino.
Luísa Gil Almeida
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Adriana Mariano Pedroso como Chefe de Gabinete em substituição Renato Avellar de Albuquerque.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Thaís Carlesso Dutra da Silva para exercer a função de Chefe de Gabinete substituta.
Luísa Gil Almeida
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a Ana Lúcia Barbieri como Coordenadora de Administração de Pessoal em substituição a Henrique Leonardi de Oliveira.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe, a partir de 15 de janeiro de 2017, a designação do servidor do IFRS, Anderson Rodrigues Correa como Diretor de Ensino deste Campus em substituição ao professor ensino básico, técnico e tecnológico do IFRS, Fabio Yoshimitsu Okuyama, que estará em gozo de férias de 26 de dezembro a 03 de fevereiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora do IFRS, Graciela da Silva Leites como Diretora de Ensino deste Campus, a partir de 16 de janeiro de 2016, em substituição ao professor ensino básico, técnico e tecnológico do IFRS, Fabio Yoshimitsu Okuyama, que estará em gozo de férias de 26 de dezembro a 03 de fevereiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora, Técnico em Contabilidade do IFRS, Luísa Gil Almeida, como Coordenadora de Orçamento e Finanças deste Campus em substituição ao servidor, Técnico em Contabilidade, Marlon Eduardo da Silva, que estará em gozo de férias de 09 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Luísa Gil Almeida da função de Coordenadora de Orçamento e Finanças Substituta.
Márcia Bündchen
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Sérgio Wesner Viana como Coordenador Local do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) em caráter interino.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Denirio Itamar Lopes Marques como Coordenador Interino do Curso Técnico em Química.
Evandro Manara Miletto
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Nara Regina Atz como Coordenadora Interina do Curso Técnico em Química.
Evandro Manara Miletto
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe, a partir de 12 de janeiro de 2017, a designação do servidor do IFRS Campus Porto Alegre, Marcos Dias Mathies, como Diretor de Extensão deste Campus em substituição ao Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Celson Roberto Canto Silva, que estará em gozo de férias de 02 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fabio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Coordenador do Curso Técnico em Redes de Computadores.
Karin Tallini
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor, Tecnólogo em Gestão Ambiental do IFRS, Carlos Eduardo Saraiva Mauer, a partir de 12 de janeiro de 2017, como Diretor de Extensão deste Campus em substituição ao Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Celson Roberto Canto Silva, que estará em gozo de férias de 02 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Denírio Itamar Lopes Marques como Coordenador Interino do do Curso Superior de Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química
Evandro Manara Miletto
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe a partir de 23 de janeiro de 2017, a designação da Técnico em Contabilidade do IFRS, Luísa Gil Almeida como Coordenadora de Orçamento e Finanças deste Campus em substituição ao Técnico em Contabilidade do IFRS, Marlon Eduardo da Silva, que estará em gozo de férias de 09 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017.
Direção Geral