- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-009_2018
- Item
- 2018/1/3
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Sonia Beatriz Silveira Alves como Coordenadora do Curso Técnico em Contabilidade em substituição à Carmem Haab Lutte Cavalcante.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Sonia Beatriz Silveira Alves como Coordenadora do Curso Técnico em Contabilidade em substituição à Carmem Haab Lutte Cavalcante.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe a designação de Renato Avellar de Albuquerque como Diretor de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Graciela da Silva Leites como Diretora de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8.112/90, da servidora Suelena de Araújo Borges Horn.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Anderson Rodrigues Correa como Diretor de Ensino em substituição Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste Campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 08 de janeiro de 2018 a 21 de janeiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Ana Rosaura Moraes Springer.
Milena Ivanoska da Rosa Soria
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fabiana Bonato Goncalves como Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio em substituição à Joice Sacchini Miotto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Anderson Rodrigues Correa como Coordenador Geral de Ensino em substituição a Adriano Rodrigues Jose.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Adriana Mariano Pedroso como Chefe de Gabinete em substituição Renato Avellar de Albuquerque.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a Ana Lúcia Barbieri como Coordenadora de Administração de Pessoal em substituição a Henrique Leonardi de Oliveira.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de servidora Cíntia Mussi Alvim Stocchero.
Evandro Manara Miletto
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Milena Ivanoska da Rosa Sória
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Nara Regina Atz.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias Josiane Carolina Soares Ramos Procasko.
Karin Tallini
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Sérgio Wesner Viana.
Evandro Manara Miletto
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Magali Lippert da Silva Almeida.
Karin Tallini
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Sérgio Wesner Viana.
Evandro Manara Miletto
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Alex Dias Gonsales.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Yuri Ferreira Machado como Diretor de Desenvolvimento Institucional deste Campus, em substituição à servidora Márcia Amaral Corrêa de Moraes, que estará em férias de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes