- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-350_2016
- Item
- 2016-09-05
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa João Adriano Müller Pereira Müller como Coordenador de Infraestrutura e Transporte.
Direção Geral
129 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa João Adriano Müller Pereira Müller como Coordenador de Infraestrutura e Transporte.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, das servidoras Aline Ferraz da Silva e Renata Trindade Severo.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Glécia dos Santos Lábrea.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe férias de Iara Elisabeth Schneider
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Milene Gehling Liska.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias do servidor JOSÉ LUIZ RODRIGUES
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela férias de Joice Sacchini Miotto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Adriana Mariano Pedroso.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Denise Luzia Wolff como Diretora de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Cínara dos Santos Costa.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de ANA ROSAURA MORAES SPRINGER
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancelas as férias de Clúvio Buenno Soares Terceiro e Cristina Simões da Costa
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Professor EBTT do IFRS Lucio Olimpio de Carvalho Vieira como Coordenador do Curso Técnico em Química deste Campus, em substituição à Professora EBTT do IFRS Claudia do Nascimento Wyrvalski, que estará em férias de 25 de setembro a 30 de setembro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Marcos Dias Mathies como Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio em substituição à Joice Sacchini Miotto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Fabiana Agendes Hadler.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Verônica Gobbo como Coordenadora de Compras e Licitações em substituição à Milena Ivanoska da Rosa Soria.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe férias de Clarice Monteiro Escott.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, dos servidores abaixo arrolados.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora do IFRS Fabiana Bonato Gonçalves como Coordenadora Adjunta de Ensino deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS Anderson Rodrigues Corrêa, que estará em gozo de férias de 25 de setembro de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Lisandra Junges Slavinski como Coordenadora Geral de Ensino deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS Adriano Rodrigues José, que estará em gozo de férias de 25 de setembro de 2017 a 06 de outubro de 2017.
Direção Geral