Designa Luciana Sauer Fontana para a função de Coordenadora do Curso Técnico em Secretariado, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular.
Designa Marcelo Mallet Siqueira Campus para a função de Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular.
Designa Magali da Silva Rodrigues como Coordenadora do Curso Técnico em Meio Ambiente , em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
Designa Márcio Giovane Rosa Araujo para exercer o cargo de Coordenador da Coordenadoria de Suporte Técnico em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
Designa o servidor Professor EBTT do IFRS Lucio Olimpio de Carvalho Vieira como Coordenador do Curso Técnico em Química deste Campus, em substituição à Professora EBTT do IFRS Claudia do Nascimento Wyrvalski, que estará em férias de 25 de setembro a 30 de setembro de 2017.
Designa a servidora do IFRS Fabiana Bonato Gonçalves como Coordenadora Adjunta de Ensino deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS Anderson Rodrigues Corrêa, que estará em gozo de férias de 25 de setembro de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Designa a servidora Lisandra Junges Slavinski como Coordenadora Geral de Ensino deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS Adriano Rodrigues José, que estará em gozo de férias de 25 de setembro de 2017 a 06 de outubro de 2017.
Designa o servidor do IFRS, Anderson Rodrigues Corrêa como Diretor de Ensino deste Campus, em substituição ao professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Fabio Yoshimitsu Okuyama, que estará em gozo de férias de 24 de julho a 28 de julho de 2017.
Interrompe a designação de Flavia Helena Conrado Rossato como Diretora de Desenvolvimento Institucional em substituição à Márcia Amaral Corrêa de Moraes.
Designa o servidor do IFRS, João Adriano Muller Pereira Müller, a partir de 01 de fevereiro de 2017, como Coordenador de Infraestrutura e Transporte deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS, João Luis Pereira Gomes, que estará em gozo de férias de 01 de fevereiro de 2017 a 02 de março de 2017.
Designa a servidora Carolina Kruse Ramos como responsável pela emissão da Conformidade de Gestão do IFRS – Campus Porto Alegre em caráter interino em razão de férias dos servidores designados pela Portaria no 211/2016.
Designa o servidor, Técnico em Contabilidade do IFRS, Antônio Claito Dias de Oliveira, a partir de 23 de janeiro de 2017, como Coordenador de Orçamento e Finanças deste Campus em substituição ao servidor, Técnico em Contabilidade, Marlon Eduardo da Silva, que estará em gozo de férias de 09 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017.
Interrompe a partir de 23 de janeiro de 2017, a designação da Técnico em Contabilidade do IFRS, Luísa Gil Almeida como Coordenadora de Orçamento e Finanças deste Campus em substituição ao Técnico em Contabilidade do IFRS, Marlon Eduardo da Silva, que estará em gozo de férias de 09 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017.
Interrompe, a partir de 12 de janeiro de 2017, a designação do servidor do IFRS Campus Porto Alegre, Marcos Dias Mathies, como Diretor de Extensão deste Campus em substituição ao Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Celson Roberto Canto Silva, que estará em gozo de férias de 02 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2017.