- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-2021-36_2021
- Item
- 2021-02-08
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Marla Barbosa Assumpção da função de Diretora de Extensão eventual.
Fabrício Sobrosa Affeldt
86 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Marla Barbosa Assumpção da função de Diretora de Extensão eventual.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Marlon Eduardo da Silva da função de Diretor de Administração Substituto.
Márcia Bündchen
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Márcia Bündchen para responder pelo Campus Porto Alegre.
Karin Tallini
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Rafael Hansen da Silva como Diretor de Tecnologia da Informação em caráter interino.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Karin Tallini como Diretora Geral substituta.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Milena Ivanoska da Rosa Soria como Diretora de Administração.
Fabrício Sobrosa Affeldt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Fabricio Sobrosa Affeldt das funções de Diretor de Administração e de Diretor Geral substituto.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA CAROLINA COLLA como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS, em caráter interino
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA LÚCIA BARBIERI como Diretora de Gestão de Pessoas Interina
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA LÚCIA BARBIERI como Diretora de Gestão de Pessoas em caráter interino. REVOGADA
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Fabrício Sobrosa Affeldt Diretor Geral substituto
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Ana Lúcia Barbieri como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor ADRIANO RODRIGUES JOSÉ, Técnico em Assuntos Educacionais do IFRS, da função de substituto eventual de Diretor de Ensino deste campus, código CD-003.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flávia Helena Conrado Rossato para exercer o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Destitui Márcia Amaral Corrêa de Moraes a exercer a função de Diretora-Geral substituta e nomeia Fabio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Diretor-Geral substituto.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Camila Lombard Pedrazza para o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Márcia Amaral Corrêa de Moraes do cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Patrícia de Morais Garcia como Diretora de Extensão deste Campus, em substituição ao servidor Celson Roberto Canto Silva, que estará em férias de 02 de janeiro a 14 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fábio Yoshimitsu Okuyama para responder pela Direção-Geral durante o período de 25 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2018.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt