- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-143_2017
- Pièce
- 2017-05-30
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Leticia Noal Tagliari como Coordenadora de Secretaria e Gestão Acadêmica em substituição à Graciela da Silva Leites.
Sans titre
391 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Leticia Noal Tagliari como Coordenadora de Secretaria e Gestão Acadêmica em substituição à Graciela da Silva Leites.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flavia Helena Conrado Rossato como Diretora de Desenvolvimento Institucional em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Professor EBTT do IFRS Lucio Olimpio de Carvalho Vieira como Coordenador do Curso Técnico em Química deste Campus, em substituição à Professora EBTT do IFRS Claudia do Nascimento Wyrvalski, que estará em férias de 25 de setembro a 30 de setembro de 2017.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora do IFRS Fabiana Bonato Gonçalves como Coordenadora Adjunta de Ensino deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS Anderson Rodrigues Corrêa, que estará em gozo de férias de 25 de setembro de 2017 a 30 de setembro de 2017.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Lisandra Junges Slavinski como Coordenadora Geral de Ensino deste Campus, em substituição ao servidor do IFRS Adriano Rodrigues José, que estará em gozo de férias de 25 de setembro de 2017 a 06 de outubro de 2017.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor do IFRS, Anderson Rodrigues Corrêa como Diretor de Ensino deste Campus, em substituição ao professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Fabio Yoshimitsu Okuyama, que estará em gozo de férias de 24 de julho a 28 de julho de 2017.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a Ana Lúcia Barbieri como Coordenadora de Administração de Pessoal em substituição a Henrique Leonardi de Oliveira.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Adriana Mariano Pedroso como Chefe de Gabinete em substituição Renato Avellar de Albuquerque.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Anderson Rodrigues Correa como Coordenador Geral de Ensino em substituição a Adriano Rodrigues Jose.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fabiana Bonato Goncalves como Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio em substituição à Joice Sacchini Miotto.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Anderson Rodrigues Correa como Diretor de Ensino em substituição Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe a designação de Renato Avellar de Albuquerque como Diretor de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Sans titre
Fait partie de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milena Ivanoska da Rosa Soria como Diretora de Administração em substituição a Fabrício Sobrosa Affeldt.
Sans titre