- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-378_2017
- Item
- 2017/12/01
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Alex Adair Vargas Cardoso do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação deste campus.
Direção Geral
94 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Alex Adair Vargas Cardoso do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe, a partir de 18 de fevereiro de 2017, a designação de Fernanda Ottonelli Rossato como Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em substituição a Evandro Manara Miletto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Maria Lourdes Parisotto como Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em substituição a Evandro Manara Miletto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milena Ivanoska da Rosa Soria como Diretor de Administração em substituição a Fabrício Sobrosa Affeldt.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas deste Campus em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia o servidor André Peres para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Camila Lombard Pedrazza como Diretora de Desenvolvimento Institucional deste Campus em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fábio Yoshimitsu Okuyama para responder pela Direção-Geral durante o período de 25 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2018.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Patrícia de Morais Garcia como Diretora de Extensão deste Campus, em substituição ao servidor Celson Roberto Canto Silva, que estará em férias de 02 de janeiro a 14 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Márcia Amaral Corrêa de Moraes do cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Camila Lombard Pedrazza para o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Destitui Márcia Amaral Corrêa de Moraes a exercer a função de Diretora-Geral substituta e nomeia Fabio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Diretor-Geral substituto.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flávia Helena Conrado Rossato para exercer o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor ADRIANO RODRIGUES JOSÉ, Técnico em Assuntos Educacionais do IFRS, da função de substituto eventual de Diretor de Ensino deste campus, código CD-003.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Ana Lúcia Barbieri como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Fabrício Sobrosa Affeldt Diretor Geral substituto
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA LÚCIA BARBIERI como Diretora de Gestão de Pessoas em caráter interino. REVOGADA
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA LÚCIA BARBIERI como Diretora de Gestão de Pessoas Interina
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA CAROLINA COLLA como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS, em caráter interino
Marcelo Augusto Rauh Schmitt