- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-048_2019
- Item
- 2019-02-28
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Marisa Dutra Paz e José Luiz Rodrigues.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
140 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Marisa Dutra Paz e José Luiz Rodrigues.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interromper as férias de Milena Ivanoska da Rosa Sória.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Yuri Ferreira Machado para exercer o cargo de Diretor de Desenvolvimento Institucional de 16 de fevereiro de 2019 a 19 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Hafele Islabão Franco para exercer a função de Coordenadora do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 25 de janeiro de 2019 e 13 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Marcelo Augusto Rauh Schmitt para exercer a função de Coordenador do Mestrado Profissional em Informática na Educação, em substituição à servidora Silvia de Castro Bertagnolli, que estará em férias entres os dias 02 de janeiro de 2019 e 11 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8.112/90, da servidora Suelena de Araújo Borges Horn.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8.112/90, da servidora Ângela Flach.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela e interrompe férias de servidoras, nos termos do artigo 80 da Lei 8.112/90.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Marina Wohlke Cyrillo para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Administração, em razão do gozo de férias concomitante do titular e substituto eventual, no período de 07 de janeiro de 2019 a 11 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa os servidores José Antônio Padilha dos Reis e Ângelo Cássio Magalhães Horn para exercerem a função de Coordenador do Curso Técnico em Biotecnologia em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em gozo de férias no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa os servidores Ângelo Cássio Magalhães Horn e Cassiano Pamplona Lisboa para exercerem a função de Coordenador do Curso Superior de Licenciatura em Ciências da Natureza: Biologia e Química em substituição à servidora Karin Tallini, que estará em gozo de férias no período de 21/01/2019 a 15/02/2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Karen Selbach Borges.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Torna sem efeito a Portaria nº 377/2018 e cancela as férias de Josiane Carolina Soares Ramos Procasko.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Verônica Gobbo.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Josiane Carolina Soares Ramos Procasko.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Elenisse Camacho Mederos Torres.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Maria Cristina Caminha da Castilhos França.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Luzia Kasper.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Clarice Monteiro Escott.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Lucio Olimpio de Carvalho Vieira para exercer a função de Coordenador do
Curso Técnico em Química, em subsituição à Claudia do Nascimento Wyrvalski.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt