- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-2020-26_2020
- Item
- 2020-02-26
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Fabricio Sobrosa Affeldt das funções de Diretor de Administração e de Diretor Geral substituto.
Sem título
17 resultados com objetos digitais Exibir resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Fabricio Sobrosa Affeldt das funções de Diretor de Administração e de Diretor Geral substituto.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA CAROLINA COLLA como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS, em caráter interino
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA LÚCIA BARBIERI como Diretora de Gestão de Pessoas Interina
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Fabrício Sobrosa Affeldt Diretor Geral substituto
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Ana Lúcia Barbieri como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flávia Helena Conrado Rossato para exercer o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Destitui Márcia Amaral Corrêa de Moraes a exercer a função de Diretora-Geral substituta e nomeia Fabio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Diretor-Geral substituto.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Camila Lombard Pedrazza para o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Márcia Amaral Corrêa de Moraes do cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Patrícia de Morais Garcia como Diretora de Extensão deste Campus, em substituição ao servidor Celson Roberto Canto Silva, que estará em férias de 02 de janeiro a 14 de janeiro de 2019.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fábio Yoshimitsu Okuyama para responder pela Direção-Geral durante o período de 25 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2018.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Camila Lombard Pedrazza como Diretora de Desenvolvimento Institucional deste Campus em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia o servidor André Peres para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação deste campus.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas deste Campus em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milena Ivanoska da Rosa Soria como Diretor de Administração em substituição a Fabrício Sobrosa Affeldt.
Sem título
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Alex Adair Vargas Cardoso do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação deste campus.
Sem título