Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste Campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 08 de janeiro de 2018 a 21 de janeiro de 2018.
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Designa a servidora Thais Carlesso Dutra da Silva para exercer o cargo de Coordenadora de Compras e Licitações, em substituição à servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria, que estará em gozo de férias de 11 de dezembro de 2017 a 15 de dezembro de 2017.
Interrompe a designação de Flavia Helena Conrado Rossato como Diretora de Desenvolvimento Institucional em substituição à Márcia Amaral Corrêa de Moraes.