- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-362_2019
- Item
- 2019-12-16
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa IOLI GEWEHR WIRTH Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
84 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa IOLI GEWEHR WIRTH Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Delega a Fabrício Sobrosa Affeldt a função de ordenador de despesa substituto
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Fabrício Sobrosa Affeldt Diretor Geral substituto
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Verônica Gobbo para exercer a função de Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa CLÚVIO BUENO SOARES TERCEIRO como Coordenador do Curso Técnico em Administração, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Ana Lúcia Barbieri como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Adriana Mariano Pedroso da função de substituta eventual da Chefia de Gabinete.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designar a servidora CAROLINA KRUSE RAMOS para exercer a função de Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos deste
campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função, MILENA IVANOSKA DA ROSA SORIA.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Destitui Márcia Amaral Corrêa de Moraes da função de Ordenadora de despesas substituta e nomeia Fabio Yoshimitsu Okuyama para a função de Ordenador de despesas substituto.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Yuri Ferreira Machado para exercer o cargo de Diretor de Desenvolvimento Institucional de 16 de fevereiro de 2019 a 19 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Elenisse Camacho Mederos Torres como Chefe de gabinete deste Campus, em substituição ao servidor Emmanuel de Bem, no período de 02 de janeiro a 04 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para exercer a função de Ordenador de Despesas deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Suelena de Araújo Borges Horn para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical, em razão do gozo de férias do titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Patrícia de Morais Garcia como Diretora de Extensão deste Campus, em substituição ao servidor Celson Roberto Canto Silva, que estará em férias de 02 de janeiro a 14 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Elisabeth Ibi Frimm Krieger para a função de Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Lucio Olimpio de Carvalho Vieira para exercer a função de Coordenador do
Curso Técnico em Química, em subsituição à Claudia do Nascimento Wyrvalski.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Camila Lombard Pedrazza como Diretora de Desenvolvimento Institucional deste Campus em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Leticia Noal Tagliari como Coordenadora de Secretaria e Gestão Acadêmica em substituição à Graciela da Silva Leites, que estará em gozo de férias.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milene Gehling Liska como Fiscal Administrativo Temporário do Contrato de Serviços Contínuos de Vigilância e Segurança Armada e Desarmada da Arsenal Segurança Privada LTDA em substituição a João Luis Pereira Gomes.
Direção Geral