- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-091_2017
- Item
- 2017-03-30
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Fernanda Ottonelli Rossato.
Direção Geral
129 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias de Fernanda Ottonelli Rossato.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor Pablo Alberto Lanzoni e da servidora Eliana Vaz Huber.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Audrea da Costa Martins.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor André Rosa Martins.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Helen Scorsatto Ortiz.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe, a partir de 12 de janeiro de 2017, a designação do servidor do IFRS Campus Porto Alegre, Marcos Dias Mathies, como Diretor de Extensão deste Campus em substituição ao Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Celson Roberto Canto Silva, que estará em gozo de férias de 02 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Rosângela Leal Bjerk.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Milena Ivanoska da Rosa Sória
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste Campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 08 de janeiro de 2018 a 21 de janeiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Thais Carlesso Dutra da Silva para exercer o cargo de Coordenadora de Compras e Licitações, em substituição à servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria, que estará em gozo de férias de 11 de dezembro de 2017 a 15 de dezembro de 2017.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, do servidor André Rosa Martins.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias da servidora Iara Elizabeth Schneider.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Cancela as férias, nos termos do artigo 80 da Lei 8112/90, da servidora Cínara dos Santos Costa.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flavio Renato Hoeveler como Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio em substituição à Joice Sacchini Miotto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Anderson Rodrigues Corrêa.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Celson Roberto Canto Silva.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Karin Tallini.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Iara Elisabeth Schneider.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe as férias de Karen Selbach Borges.
Direção Geral