Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre
Campus Porto Alegre - IFRS
Coordenações
Texto
Português
Opções de pesquisa avançada
Revoga a portaria nº 001 de 02 de janeiro de 2018, que designou Marlon Eduardo da Silva como Diretor de Administração deste Campus em substituição ao professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, Fabrício Sobrosa Affeldt, que estará em gozo de férias de 31 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018.
Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste Campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 08 de janeiro de 2018 a 21 de janeiro de 2018.
Designa a servidora Márcia Bündchen como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 08 de janeiro a 21 de janeiro de 2018.
Designa as servidoras Daniela Soares Rodrigues e Fernanda Ottonelli Rossato responsáveis pela Secretaria de Pós-Graduação do Campus Porto Alegre do IFRS.
Designa a servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria para exercer o cargo de Diretora de Administração deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, Fabrício Sobrosa Affeldt.
Designa a servidora Bianca Smith Pilla, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, para a Função de Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.
Dispensa a servidora Maria Claudia Kirsch Bissigo, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, da função de Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.
Dispensa a servidora Graciela da Silva Leites, Assistente em Administração do IFRS, da função de Coordenadora Secretaria e Gestão Acadêmica deste campus.
Designa a servidora Carmem Haab Lutte Cavalcante, Professora de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, para a Função de Coordenadora do Curso Técnico em Contabilidade.
Dispensa o servidor Mário Alex Pedersen, Professor de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, da Função de Coordenador do Curso Técnico em Contabilidade.
Designa a servidora do IFRS Marla Barbosa Assumpção como Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em substituição à servidora do IFRS Juliana Prediger, que estará em evento de capacitação nos dias 06 de novembro de 2017 e 07 de novembro de 2017.
Designa a servidora Adriana Mariano Pedroso para exercer o cargo de Chefe de Gabinete deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, Emmanuel de Bem.