Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre
Campus Porto Alegre - IFRS
Substituição
Texto
Opções avançadas de busca
Designa Pedro Lacerda Keller para exercer a função de Coordenador de Registros Estudantis, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular do cargo.
Designa Luis Mauro Garcia Sobotik para exercer a função de Coordenador do Suporte Técnico em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular do cargo.
Portaria 56: Exonera Milena Ivanoska Rosa Soria como substituta eventual da função de Diretora de Administração. Portaria 57: Nomeia Marlon Eduardo da Silva como substituto eventual da função de Diretor de Administração.
Portaria 54: Dispensa José Luiz Rodrigues como substituto eventual da função de Coordenador de Infraestrutura, Manutenção, Projetos e Logística. Portaria 55: Designa Luiza Ludwig Loder como substituta eventual da função de Coordenadora de Infraestrutura, Manutenção, Projetos e Logística.
Portaria 52: Dispensa Verônica Gobbo como substituta eventual da função de Coordenadora de Compras, Licitações e Contratos. Portaria 53: Designa Lenon Gomes Medeiros como substituto eventual da função de Coordenador de Compras, Licitações e Contratos.
Designa Giandra Volpato para exercer a função de Coordenadora Adjunta do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (ProfNit).
Revoga a portaria 377 e designa outras servidoras para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
Designa servidoras para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em razão do afastamento da titular da funçãO.
Designa KARIN TALLINI para exercer, em substituição, a função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza , entre os dias 13/01/2020 a 24/01/2020, em razão do afastamento legal da titular da função e de sua substituta legal.
Designa ALINE MARTINS DISCONSI como Diretora de Ensino no período de 23 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, em razão do afastamento do titular da função