Designa Eliana Vaz Huber para exercer a função de Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
Designa Marcelo Mallet Siqueira Campus para a função de Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular.
Designa Claudio Vinicius Silva Farias para exercer a função de Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular.
Designa Magali da Silva Rodrigues como Coordenadora do Curso Técnico em Meio Ambiente , em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
Designa Cláudio Boezzio de Araújo Coordenadora do Curso Técnico em Segurança do Trabalho em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Designa Luciana Sauer Fontana para a função de Coordenadora do Curso Técnico em Secretariado, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular.
Designa Fabiano Giacomazzi de Almeida para exercer a função de Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
Designa André Luiz de Oliveira Conceição para exercer a função de Coordenador do Curso Técnico em Transações Imobiliárias, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Designa Márcio Giovane Rosa Araujo para exercer o cargo de Coordenador da Coordenadoria de Suporte Técnico em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função.
Revoga a portaria 377 e designa outras servidoras para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
Designa servidoras para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em razão do afastamento da titular da funçãO.
Designa KARIN TALLINI para exercer, em substituição, a função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza , entre os dias 13/01/2020 a 24/01/2020, em razão do afastamento legal da titular da função e de sua substituta legal.
Designa ALINE MARTINS DISCONSI como Diretora de Ensino no período de 23 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, em razão do afastamento do titular da função