- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-034_2017
- Item
- 2017-02-08
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor Técnico Administrativo do IFRS, Marlon Eduardo da Silva, da função de Coordenador de Orçamentos e Finanças, deste Campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor Técnico Administrativo do IFRS, Marlon Eduardo da Silva, da função de Coordenador de Orçamentos e Finanças, deste Campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Luísa Gil Almeida como Coordenadora de Orçamento e Finanças.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Marlon Eduardo da Silva como Gestor Financeiro e Antônio Claito Dias de Oliveira como seu substituto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Claudia Schreiner como Coordenadora do Curso Técnico em Instrumento Musical em substituição Audrea da Costa Martins.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Liliane Dufau da Silva para exercer a função de Coordenadora da Área de Matemática, Estatística e Física.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Márcia Häfele Islabão Franco como Coordenadora da Área Acadêmica de Informática e Tecnologia da Informação.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Rejane Maria Cunha Mattos da função de Coordenadora Adjunta de Ensino.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Rejane Maria Cunha Mattos como Gestora das Relações com o Mundo do Trabalho.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Liliane Madruga Prestes como Coordenadora Adjunta de Ensino.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Fabrício Sobrosa Affeldt, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS, do cargo de Diretor de Administração deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia a servidora Carolina Kruse Ramos, Tecnóloga em Processos Gerenciais do IFRS, para o cargo de Diretora de Administração deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Milena Ivanoska da Rosa Soria para exercer o cargo de Diretora de Administração deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular do cargo, Carolina Kruse Ramos.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Anderson Rodrigues Corrêa como Coordenador de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em substituição à
servidora Juliana Prediger, no período de 15 a 16 de fevereiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Janaína Ferreira Viegas como Coordenadora Adjunta de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em substituição ao servidor Anderson Rodrigues Corrêa, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Simone Caterina Kapusta para a função de Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Elisabeth Ibi Frimm Krieger da função de Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva para a função de Coordenador do Curso Técnico em Biotecnologia.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Coordenador do Curso Técnico em Química, em substituição à servidora Claudia do Nascimento Wyrvalski, no período de 04 de fevereiro de 2019 a 18 de fevereiro de 2019.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Giandra Volpato da função de Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia.
Márcia Amaral Corrêa de Moraes