- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-215_2018
- Item
- 2018-08-06
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Suzinara da Rosa Feijó, Bibliotecária do IFRS, da função de Chefe da Biblioteca Clóvis Vergara Marques.
Direção Geral
968 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Suzinara da Rosa Feijó, Bibliotecária do IFRS, da função de Chefe da Biblioteca Clóvis Vergara Marques.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Martha Helena Weizenmann, Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 17 de julho de 2018 a 24 de julho de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Aline Hentz como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental deste Campus, em
substituição à servidora Simone Caterina Kapusta, que estará em férias de 16 a 27 de julho de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Sérgio Augusto Letizia Garcia como Coordenador do Curso Técnico em Segurança do Trabalho deste Campus, em
substituição à servidora Bianca Smith Pilla, que estará em férias de 16 a 27 de julho de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Fabiana Agendes Hadler como Diretora de Tecnologia da Informação deste Campus, em substituição ao servidor André Peres, que estará em férias de 23 e 27 de julho de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Alessandra Nejar Bruno como Coordenadora do Curso Técnico em Biotecnologia deste Campus, em substituição à servidora Giandra Volpato, que estará em férias de 16 a 27 de julho de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Camila Lombard Pedrazza, Técnica em Assuntos Educacionais do IFRS, para a função de Coordenadora de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Anderson Rodrigues Correa, Pedagogo do IFRS, para a função de Coordenador de Assistência Estudantil deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor Anderson Rodrigues Corrêa, Pedagogo do IFRS, da função de Coordenador Adjunto de Acompanhamento Acadêmico deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa a servidora Juliana Prediger, Psicóloga do IFRS, da função de Coordenadora de Acompanhamento Acadêmico deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Silvia de Castro Bertagnolli como Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet deste campus, em substituição ao servidor Cesar Augusto Hass Loureiro, que estará em férias de 16 de julho de 2018 a 31 de julho de 2018.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Camila Lombard Pedrazza para exercer o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional deste campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular do cargo, Márcia Amaral Corrêa de Moraes.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Cassio Silva Moreira como Coordenador do Curso Técnico em Transações Imobiliárias.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor Adriano Rodrigues José da função de Coordenador Geral de Ensino deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa Deise Leite Bittencourt Friedrich como Coordenadora do Curso Técnico em Transações Imobiliárias.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Filipe Xerxeneski da Silveira para exercer a função de Chefe da Biblioteca Clóvis Vergara Marques, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função, Suzinara da Rosa Feijó.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Marla Barbosa Assumpção para exercer o cargo de Coordenadora Adjunta de Acompanhamento Acadêmico deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, Anderson Rodrigues Corrêa.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor José Luiz Rodrigues para exercer o cargo de Coordenador de Infraestrutura e Transporte deste Campus, em circunstâncias de impedimento legal e eventual do titular da função, Cláudio Boezzio Araújo.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Graciela da Silva Leites como Diretora de Ensino em substituição a Fabio Yoshimitsu Okuyama.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Sonia Beatriz Silveira Alves como Coordenadora do Curso Técnico em Contabilidade em substituição à Carmem Haab Lutte Cavalcante.
Direção Geral