- BR RSIFRSPOA POA-DG-PORT-378_2017
- Item
- 2017/12/01
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Alex Adair Vargas Cardoso do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação deste campus.
Direção Geral
95 resultados diretamente relacionados Excluir termos específicos
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera o servidor Alex Adair Vargas Cardoso do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Interrompe, a partir de 18 de fevereiro de 2017, a designação de Fernanda Ottonelli Rossato como Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em substituição a Evandro Manara Miletto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Maria Lourdes Parisotto como Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em substituição a Evandro Manara Miletto.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Milena Ivanoska da Rosa Soria como Diretor de Administração em substituição a Fabrício Sobrosa Affeldt.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Ricardo Costa da Rosa como Diretor de Gestão de Pessoas deste Campus em substituição à Martha Helena Weizenmann.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia o servidor André Peres para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação deste campus.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Camila Lombard Pedrazza como Diretora de Desenvolvimento Institucional deste Campus em substituição à Márcia Amaral Correa de Moraes.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Fábio Yoshimitsu Okuyama para responder pela Direção-Geral durante o período de 25 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2018.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Patrícia de Morais Garcia como Diretora de Extensão deste Campus, em substituição ao servidor Celson Roberto Canto Silva, que estará em férias de 02 de janeiro a 14 de janeiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa o servidor Fábio Yoshimitsu Okuyama, Diretor de Ensino do Campus Porto Alegre do IFRS, para responder pela Direção-Geral deste campus durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2019.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Exonera Márcia Amaral Corrêa de Moraes do cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Camila Lombard Pedrazza para o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Destitui Márcia Amaral Corrêa de Moraes a exercer a função de Diretora-Geral substituta e nomeia Fabio Yoshimitsu Okuyama para exercer a função de Diretor-Geral substituto.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa Flávia Helena Conrado Rossato para exercer o cargo de Diretora de Desenvolvimento Institucional, em circunstâncias de impedimento legal e eventual da titular da função.
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Dispensa o servidor ADRIANO RODRIGUES JOSÉ, Técnico em Assuntos Educacionais do IFRS, da função de substituto eventual de Diretor de Ensino deste campus, código CD-003.
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa a servidora Ana Lúcia Barbieri como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Nomeia Fabrício Sobrosa Affeldt Diretor Geral substituto
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA LÚCIA BARBIERI como Diretora de Gestão de Pessoas em caráter interino. REVOGADA
Direção Geral
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA LÚCIA BARBIERI como Diretora de Gestão de Pessoas Interina
Marcelo Augusto Rauh Schmitt
Parte de Campus Porto Alegre - IFRS
Designa ANA CAROLINA COLLA como Diretora de Gestão de Pessoas do Campus Porto Alegre do IFRS, em caráter interino
Marcelo Augusto Rauh Schmitt